GABIRONDO AGOTE JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GABIRONDO AGOTE JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GABIRONDO AGOTE JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES GABIRONDO SA | Administrador Solidario | 02/07/2015 | |
GOIZ-ARTE SL | Socio Unico | 19/04/2013 | |
GOIZ-ARTE SL | Liquidador | 19/04/2013 |
VINCULACIONES DE GABIRONDO AGOTE JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GABIRONDO AGOTE JOSE LUIS
Empresa: CONSTRUCCIONES GABIRONDO SA
Administrador Solidario
- Cialceta Eizmendi Maria Dolores
- Gabirondo Agote Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 169, S 8, H SS 6259, I/A 11 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-20
Empresa: CONSTRUCCIONES GABIRONDO SA
Administrador Solidario
- Cialceta Eizmendi Maria Dolores
- Gabirondo Agote Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 169, S 8, H SS 6259, I/A 10 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-20
Empresa: CONSTRUCCIONES GABIRONDO SA
Administrador Solidario
- Cialceta Eizmendi Maria Dolores
- Gabirondo Agote Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 169, S 8, H SS 6259, I/A 9 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-20
Empresa: GOIZ-ARTE SL
Liquidador
- Gabirondo Agote Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 201, S 8, H SS 19260, I/A 3 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-20
Empresa: GOIZ-ARTE SL
Socio Único
- Gabirondo Agote Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 201, S 8, H SS 19260, I/A 3 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-20
Información de GABIRONDO AGOTE JOSE LUIS
Mostramos los datos de GABIRONDO AGOTE JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GABIRONDO AGOTE JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos