GABILONDO LARRAÑAGA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de GABILONDO LARRAÑAGA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GABILONDO LARRAÑAGA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENNU CAPITAL SL | Presidente | 02/10/2023 | |
BENNU CAPITAL SL | Consejero | 02/10/2023 | |
SIGNATUS CAPITAL SL | Consejero | 24/05/2023 | |
BUXTER XXI SL | Apoderado | 07/01/2015 |
VINCULACIONES DE GABILONDO LARRAÑAGA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GABILONDO LARRAÑAGA JUAN CARLOS
Empresa: BENNU CAPITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barreiro Hernandez Jose
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
- Locutura Ruperez Enrique
- Melero Perez Arturo
Presidente
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44712 , F 198, S 8, H M 787414, I/A 3 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Empresa: BUXTER XXI SL
Administrador Unico
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4884 , F 172, S 8, H BI 50797, I/A 7 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-48
Empresa: SIGNATUS CAPITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ambrosy Eyzaguirre Maria Paz
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
- Locutura Ruperez Enrique
- Moya Najera Alejandro
- Sales Rodriguez Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45197 , F 65, S 8, H M 795315, I/A 3 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: DUFRESNE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4884 , F 180, S 8, H BI 50798, I/A 4 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alberti Maroño Elena
- Anguita Alegret Alvaro
- De Ancos Cid Carlos
- Fernanz Lobo Jorge Gaspar
- Garcia Manzano Yolanda
- Gomez Bermudez Miguel
- Gonzalez Caballero Miguel
- Izquierdo Bascones Maria Luz
- Juaranz Saavedra Miguel Angel
- Lafuente Gonzalez De Suso Antonio
- Lago Espejo-saavedra Rosa Maria
- Lendines Bergua Francisco Javier
- Martinez Cunha Macarena
- Martinez Cunha Macarena
- Modrego Casado Ana
- Navarro Sanz Jose Vicente
- Nebot Mateos Juan Manuel
- Palacios Bueno Maria Jose
- Perez Otaola Gerardo Manuel
- Quero Fuertes Miguel Angel
- Rodero Garcia Jesus Miguel
Apoderado
- Alberti Maroño Elena
- Aragones Fernandez Rocio
- Aragones Fernandez Rocio
- Cata Mestre Jose Maria
- Chilton Thompson M Tony
- De Arteche Villa Almudena
- De La Fuente Garcia Maria Aurora
- De Miguel Alonso Luis
- Diaz Diaz Jose Ignacio
- Diaz Diaz Jose Ignacio
- Duque Bedoya Fermin
- Duque Bedoya Fermin
- Duque Bedoya Fermin
- Duque Bedoya Fermin
- Duque Bedoya Fermin
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
- Gallardo Bonete Miguel
- Galobart Regas Juan
- Galobart Regas Juan
- Galobart Regas Juan
- Galobart Regas Juan
- Guerrero Cantero Maria Antonia
- Izquierdo Bascones Maria Luz
- Juaranz Saavedra Miguel Angel
- Lago Martinez Juan Jose
- Lago Martinez Juan Jose
- Lago Martinez Juan Jose
- Lahuerta Martinez Jesus
- Lahuerta Martinez Jesus Javier
- Lendines Bergua Francisco Javier
- Llorente Ballesteros Guillermo
- Llorente Ballesteros Guillermo
- Lopez Frade Jose Miguel
- Lopez Frade Jose Miguel
- Lopez Zafra Juan Manuel
- Maldonado Trinchant Jose Maria
- Maldonado Trinchant Jose Maria
- Martinez Cunha Macarena
- Martinez Cunha Macarena
- Martinez Cunha Macarena
- Martinez Cunha Maria Macarena
- Molins Gelabert Teresa
- Muñoz Lopez Alvaro
- Muñoz Lopez Alvaro
- Muñoz Lopez Alvaro
- Muñoz Lopez Alvaro
- Muñoz Lopez Alvaro
- Perez Galindo Miguel
- Perez Galindo Miguel
- Perez Otaola Gerardo Manuel
- Perez Otaola Gerardo Manuel
- Perez Otaola Gerardo Manuel
- Picon Rodriguez Domingo
- Quero Fuertes Miguel Angel
- Rodriguez Lopez Francisca
- Rodriguez Lopez Francisca
- Rodriguez Lopez Francisca
- Sanz Muñoz Victor Manuel
- Villalobos Vargas Francisco
- Viñuales Hermida Pablo
- Viñuales Hermida Pablo
- Zunzunegui Martinez Guillermo
- Zunzunegui Martinez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33808 , F 57, S 8, H M 71067, I/A 210 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: DUFRESNE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4884 , F 179, S 8, H BI 50798, I/A 3 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-48
Empresa: BUXTER XXI SL
Administrador Unico
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4884 , F 172, S 8, H BI 50797, I/A 6 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-6-48
Empresa: BUXTER XXI SL
Apoderado
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4884 , F 171, S 8, H BI 50797, I/A 5 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-48
Empresa: BUXTER XXI SL
Administrador Unico
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4884 , F 171, S 8, H BI 50797, I/A 3 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-48
Empresa: BANK OF SCOTLAND
Apoderado
- Adanez Martinez Paloma
- Alario Sanchez Valladares Ignacio Antonio
- Azabal Schramm Marcos
- Baas Frans
- Betty William Paul
- Betz Stephanie
- Bierwirth Sandy
- Bourlet Vincent Andre
- Bricout Arnaud Gonzague Christian
- Brimelow John Richard
- Buschelberger Claus Mario
- Clarke Matthew Sheridan
- Daniault Eloi
- De La Rive Box Norbert Richard Nicolaas
- De Vibraye Geoffroy Jean Marie Philippe
- Del Rio Ortiz Maximo
- Donnelly James
- Douglas John Grant
- ENGELS UTE
- Fahrenkamp Jan Hinnerk
- Favieres Ruiz Adolfo
- Flash Gregory Matthew
- Gabilondo Larrañaga Juan Carlos
- Garcia Salmones Fernandez Jose Felix
- Gervasi Pierre Rene
- Gil Villaron Gabriel
- Gnjec Oliver
- Goebel Leonhard
- Goodman John Richard
- Gorman Ronald Jan
- Guertault Florent
- Hegg Lars Gunnar
- Heimann Matthias
- Hennig Andreas
- Horspool Ian Gordon
- Hutchison Graeme
- Isaksson Sara Margaretha Charlotta
- Kaufmann Gunter
- Kay Fabien Jonathan
- Knoppert Engelbertus Franciscus
- Kok Willem
- Krickelberg Frank
- Machleid Claudia
- Mcgeoghan Bridget Bernadette
- Melvin James
- Merodio De La Sota Susana
- Mills Michael Rupert
- Moran Catherine Mary
- More Gordon Lennie Truman
- Mulligan David
- Nacson Philippe
- Ortigosa Salvador Javier
- Praquin Alban Eric Marie
- Richou Sylvie Mancy
- Rosingh Jan Willem
- Sanchez Migallon Lopez Pedro
- Specht Tanja
- Spowart Ian
- Sturrock Graham Fraser
- Van Den Brink Erik Onno
- Van Der Does Ronald Peter
- Van Nevel Bernard
- Vaz Derek Alan
- Winant Nadia Marie Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26136 , F 148, S 8, H M 288564, I/A 27 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-28
VER MAS ACTOS
Información de GABILONDO LARRAÑAGA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de GABILONDO LARRAÑAGA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GABILONDO LARRAÑAGA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos