GABBA KRAUCHENCO CARLOS GUSTAVO
Informe ejecutivo de GABBA KRAUCHENCO CARLOS GUSTAVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GABBA KRAUCHENCO CARLOS GUSTAVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIUDADELA PROYECTOS E INVERSIONES SL | Apoderado | 10/07/2019 | |
CIUDADELA PROYECTOS E INVERSIONES SL | Apoderado | 05/05/2010 |
VINCULACIONES DE GABBA KRAUCHENCO CARLOS GUSTAVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GABBA KRAUCHENCO CARLOS GUSTAVO
Empresa: CIUDADELA PROYECTOS E INVERSIONES SL
Apoderado
- Gabba Krauchenco Carlos Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 71, S 8, H M 406839, I/A 13 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Empresa: CIUDADELA PROYECTOS E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Gabba Krauchenco Carlos Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 71, S 8, H M 406839, I/A 12 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Empresa: CIUDADELA PROYECTOS E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Gabba Krauchenco Carlos Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 70, S 8, H M 406839, I/A 9 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Empresa: CIUDADELA PROYECTOS E INVERSIONES SL
Apoderado
- Gabba Krauchenco Carlos Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 69, S 8, H M 406839, I/A 8 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
Empresa: CIUDADELA PROYECTOS E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Gabba Krauchenco Carlos Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22739 , F 69, S 8, H M 406839, I/A 7 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-28
Información de GABBA KRAUCHENCO CARLOS GUSTAVO
Mostramos los datos de GABBA KRAUCHENCO CARLOS GUSTAVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GABBA KRAUCHENCO CARLOS GUSTAVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos