GABAS LAINEZ MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de GABAS LAINEZ MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GABAS LAINEZ MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZARAGOZA EXPRESS COURIER SL | Socio Unico | 05/01/2018 | |
ZARAGOZA EXPRESS COURIER SL | Administrador Unico | 05/01/2018 | |
Z.M.R. SL | Administrador Unico | 31/12/2009 |
VINCULACIONES DE GABAS LAINEZ MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GABAS LAINEZ MARIA ANTONIA
Empresa: ZARAGOZA EXPRESS COURIER SL
Administrador Unico
- Gabas Lainez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4186 , F 110, S 8, H Z 60342, I/A 2 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-50
Empresa: ZARAGOZA EXPRESS COURIER SL
Socio Único
- Gabas Lainez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4186 , F 110, S 8, H Z 60342, I/A 2 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-50
Empresa: Z.M.R. SL
Administrador Unico
- Gabas Lainez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1926 , F 71, S 8, H Z 18423, I/A 5 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-50
Información de GABAS LAINEZ MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de GABAS LAINEZ MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GABAS LAINEZ MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos