GABAS CASASNOVAS IGNACIO
Informe ejecutivo de GABAS CASASNOVAS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GABAS CASASNOVAS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DEL PIRINEO SA | Administrador Unico | 03/05/2012 |
VINCULACIONES DE GABAS CASASNOVAS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GABAS CASASNOVAS IGNACIO
Empresa: FOMENTO DEL PIRINEO SA
Administrador Unico
- Gabas Casasnovas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 106, F 162, S 8, H HU 1084, I/A 10 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-22
Empresa: FOMENTO DEL PIRINEO SA
Administrador Unico
- Gabas Casasnovas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 106, F 162, S 8, H HU 1084, I/A 9 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-22
Empresa: FOMENTO DEL PIRINEO SA
Administrador Unico
- Gabas Casasnovas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190, L 106, F 162, S 8, H HU 1084, I/A 8 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-22
Empresa: PINO NEGRO SL
Liquidador
- Gabas Casasnovas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418, L 248, F 106, S 8, H HU 5198, I/A 3 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-22
Empresa: PINO NEGRO SL
Administrador Unico
- Gabas Casasnovas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418, L 248, F 106, S 8, H HU 5198, I/A 3 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-22
Información de GABAS CASASNOVAS IGNACIO
Mostramos los datos de GABAS CASASNOVAS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GABAS CASASNOVAS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos