FUSTER MAYOL JAVIER
Informe ejecutivo de FUSTER MAYOL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUSTER MAYOL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIBOT FUSTER SL | Administrador Solidario | 27/02/2012 | 04/01/2022 |
RIBOT FUSTER SL | Socio Unico | 05/07/2010 | 08/03/2012 |
RIBOT FUSTER SL | Administrador Unico | 05/07/2010 | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE FUSTER MAYOL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUSTER MAYOL JAVIER
Empresa: RIBOT FUSTER SL
Administrador Solidario
- Fuster Mayol Javier
- Ribot Grau Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 65, S 8, H PM 66029, I/A 5 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-07
Empresa: RIBOT FUSTER SL
Administrador Solidario
- Fuster Mayol Javier
- Ribot Grau Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 65, S 8, H PM 66029, I/A 2 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-07
Empresa: RIBOT FUSTER SL
Administrador Unico
- Fuster Mayol Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 65, S 8, H PM 66029, I/A 2 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-07
Empresa: RIBOT FUSTER SL
Administrador Unico
- Fuster Mayol Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 64, S 8, H PM 66029, I/A 1 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-07
Empresa: RIBOT FUSTER SL
Socio Único
- Fuster Mayol Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429 , F 64, S 8, H PM 66029, I/A 1 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-07
Información de FUSTER MAYOL JAVIER
Mostramos los datos de FUSTER MAYOL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUSTER MAYOL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos