FUSTER MACIA ANTONIO
Informe ejecutivo de FUSTER MACIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUSTER MACIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL JARDIN-BENIDORM SL | Administrador Unico | 19/05/2021 | |
EL JARDIN-BENIDORM SL | Apoderado | 28/11/2013 |
VINCULACIONES DE FUSTER MACIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUSTER MACIA ANTONIO
Empresa: EL JARDIN-BENIDORM SL
Administrador Unico
- Fuster Macia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 20, S 8, H A 22617, I/A 5 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-03
Empresa: TRANSPORTES FUSTER MACIA SL
Administrador Unico
- Fuster Macia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 213, S 8, H A 132493, I/A 3 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-03
Empresa: TRANSPORTES FUSTER MACIA SL
Socio Único
- Fuster Macia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 213, S 8, H A 132493, I/A 2 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03
Empresa: EL JARDIN-BENIDORM SL
Apoderado
- Fuster Macia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 20, S 8, H A 22617, I/A 4 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-03
Empresa: TRANSPORTES FUSTER MACIA SL
Administrador Unico
- Fuster Macia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 213, S 8, H A 132493, I/A 1 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-03
Información de FUSTER MACIA ANTONIO
Mostramos los datos de FUSTER MACIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUSTER MACIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos