FUSTER GOMEZ SANDRA
Informe ejecutivo de FUSTER GOMEZ SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUSTER GOMEZ SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUSTER TAX & LEGAL SL | Administrador Unico | 20/07/2022 |
VINCULACIONES DE FUSTER GOMEZ SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUSTER GOMEZ SANDRA
Empresa: FUSTER TAX & LEGAL SL
Administrador Unico
- Fuster Gomez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11212, L 8490, F 39, S 8, H V 205695, I/A 1 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-46
Empresa: ELIPSE ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP
Liquidador Solidario
- Fuster Gomez Sandra
- Prosperi Tosolino Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10917, L 8195, F 40, S 8, H V 195934, I/A 2 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-46
Empresa: ELIPSE ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP
Administrador Solidario
- Fuster Gomez Sandra
- Prosperi Tosolino Maria Amparo
Liquidador Solidario
- Fuster Gomez Sandra
- Prosperi Tosolino Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10917, L 8195, F 40, S 8, H V 195934, I/A 2 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-46
Empresa: ELIPSE ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP
Administrador Solidario
- Fuster Gomez Sandra
- Prosperi Tosolino Maria Amparo
Soc.Prof.
- Fuster Gomez Sandra
- Prosperi Tosolino Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10917, L 8195, F 39, S 8, H V 195934, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
Información de FUSTER GOMEZ SANDRA
Mostramos los datos de FUSTER GOMEZ SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUSTER GOMEZ SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos