FUSTER BORIA MARIA CINTA
Informe ejecutivo de FUSTER BORIA MARIA CINTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUSTER BORIA MARIA CINTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL | Consejero | 15/02/2021 | |
PLATING DECOR SA | Consejero | 04/04/2012 | 12/02/2021 |
PLATING DECOR SA | Consejero | 22/03/2017 | 12/02/2021 |
VINCULACIONES DE FUSTER BORIA MARIA CINTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUSTER BORIA MARIA CINTA
Empresa: PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL
Consejero
- Fuster Boria Maria Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34499 , F 92, S 8, H B 248658, I/A 19 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Fuster Boria Maria Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 63, S 8, H B 13869, I/A 39 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Alsina Valenti Jorge
- Fuster Boria Maria Cinta
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 214, S 8, H B 13869, I/A 32 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Fuster Boria Maria Cinta
- Sastre Planella Maria Leonor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 212, S 8, H B 13869, I/A 26 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Información de FUSTER BORIA MARIA CINTA
Mostramos los datos de FUSTER BORIA MARIA CINTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUSTER BORIA MARIA CINTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos