FUSTER BAÑO EDUARDO
Informe ejecutivo de FUSTER BAÑO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUSTER BAÑO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL CELLER DE LLEIDA 3.0 SL | Socio Unico | 07/01/2020 | |
EL CELLER DE LLEIDA 3.0 SL | Administrador Unico | 07/01/2020 |
VINCULACIONES DE FUSTER BAÑO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUSTER BAÑO EDUARDO
Empresa: EL CELLER DE LLEIDA 3.0 SL
Administrador Unico
- Fuster Baño Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 213, S 8, H L 32180, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-25
Empresa: EL CELLER DE LLEIDA 3.0 SL
Socio Único
- Fuster Baño Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 213, S 8, H L 32180, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-25
Empresa: CUINA DEL PAIS SANTBERNAT SL
Administrador Unico
- Fuster Baño Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 124, S 8, H L 27289, I/A 6 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-25
Empresa: CUINA DEL PAIS SANTBERNAT SL
Administrador Unico
- Fuster Baño Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 124, S 8, H L 27289, I/A 5 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-25
Información de FUSTER BAÑO EDUARDO
Mostramos los datos de FUSTER BAÑO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUSTER BAÑO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos