FUSTE GUARDIA ROSA MARIA
Informe ejecutivo de FUSTE GUARDIA ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUSTE GUARDIA ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARCIA ARUMI Y ASOCIADOS SLP | Apoderado | 30/01/2009 | 07/11/2011 |
GARCIA ARUMI Y ASOCIADOS SLP | Administrador | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE FUSTE GUARDIA ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUSTE GUARDIA ROSA MARIA
Empresa: GARCIA ARUMI Y ASOCIADOS SLP
Apoderado
- Fuste Guardia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32357 , F 138, S 8, H B 157456, I/A 5 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-08
Empresa: GARCIA ARUMI Y ASOCIADOS SL
Administrador
- Fuste Guardia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29622 , F 16, S 8, H B 157456, I/A 4 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Información de FUSTE GUARDIA ROSA MARIA
Mostramos los datos de FUSTE GUARDIA ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUSTE GUARDIA ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos