FUSET DOMINGO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de FUSET DOMINGO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FUSET DOMINGO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINQUES FUSET SL | Administrador Unico | 15/11/2021 | |
GROWLY SOLUCIONES TECNICAS SL | Apoderado Solidario | 15/11/2017 | |
TOP LOCATIONS ESPAÑA SL | Apoderado | 16/06/2009 |
VINCULACIONES DE FUSET DOMINGO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUSET DOMINGO MARIA ANGELES
Empresa: FINQUES FUSET SL
Administrador Unico
- Fuset Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48054 , F 95, S 8, H B 570821, I/A 1 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
Empresa: REAL ESTATE ARGAROT SL
Administrador Mancomunado
- Fuset Domingo Maria Angeles
- Luis Ruben Gualtieri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45670 , F 37, S 8, H B 495239, I/A 2 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Empresa: GROWLY SOLUCIONES TECNICAS SL
Apoderado Solidario
- Fuset Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46137 , F 30, S 8, H B 510660, I/A 2 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Empresa: REAL ESTATE ARGAROT SL
Administrador Mancomunado
- Fuset Domingo Maria Angeles
- Luis Ruben Gualtieri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45670 , F 37, S 8, H B 495239, I/A 1 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
Empresa: MARZONE VAKANTIE BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Fuset Domingo Maria Angeles
- Juhe Corbalan Joana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43213 , F 140, S 8, H B 427282, I/A 2 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Empresa: MARZONE VAKANTIE BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Fuset Domingo Maria Angeles
- Juhe Corbalan Joana
- Rodriguez Colomer Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43213 , F 138, S 8, H B 427282, I/A 1 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08
Empresa: ESPAIS BARCINO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Casamitjana Serraclara Lluis
- Frank Marie Ronald Smolders
- Fuset Domingo Maria Angeles
- San Jose Sorroche Ricard
Consejero
- Casamitjana Serraclara Lluis
- Frank Marie Ronald Smolders
- Fuset Domingo Maria Angeles
- John Derweduwe
- San Jose Sorroche Ricard
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40354 , F 73, S 8, H B 352050, I/A 7 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-08
Empresa: TOP LOCATIONS ESPAÑA SL
Apoderado
- Fuset Domingo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39398 , F 166, S 8, H B 343916, I/A 3 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-08
Información de FUSET DOMINGO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de FUSET DOMINGO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUSET DOMINGO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos