FURMYR JAN PER
Informe ejecutivo de FURMYR JAN PER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FURMYR JAN PER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED MAINTENANCE SPAIN SL | Presidente | 22/11/2019 | 23/04/2020 |
RED MAINTENANCE SPAIN SL | Consejero | 03/05/2017 | 23/04/2020 |
RED MAINTENANCE SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 04/05/2017 | 23/04/2020 |
VINCULACIONES DE FURMYR JAN PER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FURMYR JAN PER
Empresa: RED MAINTENANCE SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Furmyr Jan Per
Consejero
- Furmyr Jan Per
Presidente
- Furmyr Jan Per
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35570 , F 44, S 8, H M 639306, I/A 9 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-28
Empresa: RED MAINTENANCE SPAIN SL
Presidente
- Furmyr Jan Per
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35570 , F 44, S 8, H M 639306, I/A 8 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: RED MAINTENANCE SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Furmyr Jan Per
- Marnix Slembrouck Koenraad Kurt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35570 , F 43, S 8, H M 639306, I/A 4 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Empresa: RED MAINTENANCE SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35570 , F 40, S 8, H M 639306, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28
Información de FURMYR JAN PER
Mostramos los datos de FURMYR JAN PER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FURMYR JAN PER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos