FUOLI GRACIA ELSA MARIA
Informe ejecutivo de FUOLI GRACIA ELSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUOLI GRACIA ELSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELADOS ITALIANOS DE ZARAGOZA SL | Administrador Unico | 29/04/2024 | |
ALEXGEL SL | Administrador Solidario | 24/05/2022 | |
PALAFAVERA 26 SL | Administrador Solidario | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE FUOLI GRACIA ELSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUOLI GRACIA ELSA MARIA
Empresa: HELADOS ITALIANOS DE ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Fuoli Gracia Elsa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 222, S 8, H Z 15581, I/A 4 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-50
Empresa: ALEXGEL SL
Administrador Solidario
- Fuoli Gracia Alejandro
- Fuoli Gracia Elsa Maria
- Fuoli Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 59, S 8, H Z 45084, I/A 4 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Empresa: FUOLI HOSTELERA SL
Administrador Solidario
- Fuoli Gracia Alejandro
- Fuoli Gracia Elsa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305 , F 44, S 8, H Z 63179, I/A 1 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-50
Información de FUOLI GRACIA ELSA MARIA
Mostramos los datos de FUOLI GRACIA ELSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUOLI GRACIA ELSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos