FUNEZ GARZON SANDRA
Informe ejecutivo de FUNEZ GARZON SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUNEZ GARZON SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA CHIRIBITAS SL | Administrador Solidario | 14/01/2014 | 02/03/2015 |
ESCUELA CHIRIBITAS SL | Administrador Unico | 09/12/2010 | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE FUNEZ GARZON SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUNEZ GARZON SANDRA
Empresa: ESCUELA CHIRIBITAS SL
Administrador Solidario
- Funez Garzon Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28130 , F 178, S 8, H M 506769, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Empresa: ESCUELA CHIRIBITAS SL
Administrador Solidario
- Funez Garzon Sandra
- Rodriguez Rebollero Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28130 , F 177, S 8, H M 506769, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: ESCUELA CHIRIBITAS SL
Administrador Unico
- Funez Garzon Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28130 , F 177, S 8, H M 506769, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: ESCUELA CHIRIBITAS SL
Administrador Unico
- Funez Garzon Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28130 , F 175, S 8, H M 506769, I/A 1 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-28
Información de FUNEZ GARZON SANDRA
Mostramos los datos de FUNEZ GARZON SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUNEZ GARZON SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos