FUNEZ GARCIA VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de FUNEZ GARCIA VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUNEZ GARCIA VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIENDAS EL TORTILLON VEGA DEL GUADALQUIVIR SL | Administrador Mancomunado | 01/12/2021 | |
TIENDAS EL TORTILLON MALAGA SL | Administrador Mancomunado | 12/07/2021 | |
CASERO & NATURAL SL | Consejero | 26/07/2019 | |
TORTIFUGA SL | Administrador Solidario | 06/06/2018 | |
HOSTELFUGA SL | Administrador Solidario | 30/05/2018 |
VINCULACIONES DE FUNEZ GARCIA VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUNEZ GARCIA VICTOR MANUEL
Empresa: EL BRUTAL COLMADO SL
Administrador Unico
- Funez Garcia Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7091 , F 127, S 8, H SE131317, I/A 2 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-41
Empresa: TIENDAS EL TORTILLON SEVILLA SL
Administrador Mancomunado
- Funez Garcia Victor Manuel
- Molina Cañete Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7080 , F 197, S 8, H SE131161, I/A 2 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-41
Administrador Mancomunado
- Funez Garcia Victor Manuel
- Jimenez Martinez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7141 , F 25, S 8, H SE132592, I/A 1 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-41
Empresa: EL BRUTAL COLMADO SL
Administrador Unico
- Funez Garcia Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7091 , F 125, S 8, H SE131317, I/A 1 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-41
Empresa: TIENDAS EL TORTILLON SEVILLA SL
Administrador Mancomunado
- Funez Garcia Victor Manuel
- Molina Cañete Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7080 , F 195, S 8, H SE131161, I/A 1 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-41
Empresa: TIENDAS EL TORTILLON MALAGA SL
Administrador Mancomunado
- Funez Garcia Victor Manuel
- Montserrat De La Paz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7080 , F 185, S 8, H SE131159, I/A 1 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-41
Empresa: CASERO & NATURAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Bores Lazo Luis Guillermo
- Funez Garcia Victor Manuel
- Galve Pons Luis
- Morillo Leco Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6752 , F 56, S 8, H SE122692, I/A 1 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-41
Empresa: TORTIFUGA SL
Administrador Solidario
- Funez Garcia Victor Manuel
- Galve Pons Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6559 , F 71, S 8, H SE117989, I/A 1 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-41
Empresa: HOSTELFUGA SL
Administrador Solidario
- Funez Garcia Victor Manuel
- Galve Pons Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6382 , F 207, S 8, H SE113984, I/A 2 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-41
Empresa: HOSTELFUGA SL
Administrador Mancomunado
- Funez Garcia Victor Manuel
- Galve Pons Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6382 , F 207, S 8, H SE113984, I/A 2 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-41
VER MAS ACTOS
Información de FUNEZ GARCIA VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de FUNEZ GARCIA VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUNEZ GARCIA VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos