FUNDACION PAIDEIA
Informe ejecutivo de FUNDACION PAIDEIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUNDACION PAIDEIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES SA | Administrador Unico | 10/06/2024 |
VINCULACIONES DE FUNDACION PAIDEIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUNDACION PAIDEIA
Empresa: ESTUDIOS GENERALES SA
Administrador Unico
- Fundacion Paideia
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 106173, I/A 96 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: ESTUDIOS GENERALES SA
Administrador Unico
- Fundacion Paideia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29753 , F 107, S 8, H M 106173, I/A M (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: ESTUDIOS GENERALES SA
Administrador Unico
- Fundacion Paideia
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29753 , F 107, S 8, H M 106173, I/A 85 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: ESTUDIOS GENERALES SA
Administrador Unico
- Fundacion Paideia
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 90, S 8, H M 106173, I/A 78 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-28
Empresa: ESTUDIOS GENERALES SA
Administrador Unico
- Fundacion Paideia
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 90, S 8, H M 106173, I/A 74 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Información de FUNDACION PAIDEIA
Mostramos los datos de FUNDACION PAIDEIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUNDACION PAIDEIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos