FUNDACION CENTRO DE INNOVACION Y DEMOSTRACION TECN
Informe ejecutivo de FUNDACION CENTRO DE INNOVACION Y DEMOSTRACION TECN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUNDACION CENTRO DE INNOVACION Y DEMOSTRACION TECN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCI CAPITAL SPV SL | Administrador Unico | 31/05/2023 | |
SAFETAN SPV SL | Administrador Unico | 15/06/2021 | |
INNOTECNO DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 01/04/2021 | |
INNOCOV SPV SL | Socio Unico | 22/03/2021 | |
INNOCOV SPV SL | Administrador Unico | 22/03/2021 | |
ECO GREEN TECH SL | Socio Unico | 12/03/2021 | |
ECO GREEN TECH SL | Administrador Unico | 12/03/2021 | |
TIC 2020 SL | Administrador Unico | 21/01/2021 | |
INNOBIOTECH SL | Socio Unico | 01/08/2018 | |
INNOBIOTECH SL | Administrador Unico | 01/08/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FUNDACION CENTRO DE INNOVACION Y DEMOSTRACION TECN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUNDACION CENTRO DE INNOVACION Y DEMOSTRACION TECN
Empresa: FCI CAPITAL SPV SL
Administrador Unico
- Fundacion Centro De Innovacion Y Demostracion Tecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10977, L 8255, F 150, S 8, H V 197858, I/A 2 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-46
Empresa: SAFETAN SPV SL
Administrador Unico
- Fundacion Centro De Innovacion Y Demostracion Tecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11009, L 8287, F 167, S 8, H V 198991, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-46
Empresa: SAFETAN SPV SL
Socio Único
- Fundacion Centro De Innovacion Y Demostracion Tecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11009, L 8287, F 167, S 8, H V 198991, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-46
Empresa: INNOTECNO DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Fundacion Centro De Innovacion Y Demostracion Tecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9266, L 6549, F 148, S 8, H V 141690, I/A 9 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-46
Empresa: INNOCOV SPV SL
Administrador Unico
- Fundacion Centro De Innovacion Y Demostracion Tecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10959, L 8237, F 209, S 8, H V 197311, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-46
Empresa: INNOCOV SPV SL
Socio Único
- Fundacion Centro De Innovacion Y Demostracion Tecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10959, L 8237, F 209, S 8, H V 197311, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-46
Empresa: ECO GREEN TECH SL
Administrador Unico
- Fundacion Centro De Innovacion Y Demostracion Tecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10957, L 8235, F 7, S 8, H V 197207, I/A 1 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-46
Empresa: ECO GREEN TECH SL
Socio Único
- Fundacion Centro De Innovacion Y Demostracion Tecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10957, L 8235, F 7, S 8, H V 197207, I/A 1 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-46
Empresa: TIC 2020 SL
Administrador Unico
- Fundacion Centro De Innovacion Y Demostracion Tecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9597, L 6879, F 9, S 8, H V 152838, I/A 4 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-46
Empresa: INNOBIOTECH SL
Administrador Unico
- Fundacion Centro De Innovacion Y Demostracion Tecn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 57, S 8, H V 183183, I/A 1 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-46
VER MAS ACTOS
Información de FUNDACION CENTRO DE INNOVACION Y DEMOSTRACION TECN
Mostramos los datos de FUNDACION CENTRO DE INNOVACION Y DEMOSTRACION TECN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUNDACION CENTRO DE INNOVACION Y DEMOSTRACION TECN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos