FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA
Informe ejecutivo de FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDROASTUR SA | Consejero | 09/01/2013 | |
PRODUCCIONES ENERGETICAS ASTURIANAS SL | Consejero | 23/11/2009 | |
CONSORCIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA DE ASTURIAS AIE | Administrador Unico | 16/10/2009 |
VINCULACIONES DE FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA
Empresa: HIDROASTUR SA
Vicepresidente
- Fundacion Asturiana De La Energia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 10770, I/A 117 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-33
Empresa: HIDROASTUR SA
Presidente
Vicepresidente
- Fundacion Asturiana De La Energia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 118, S 8, H AS 10770, I/A 114 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-33
Empresa: HIDROASTUR SA
Presidente
- Fundacion Asturiana De La Energia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 118, S 8, H AS 10770, I/A 114 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-33
Empresa: HIDROASTUR SA
Presidente
- Fundacion Asturiana De La Energia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 117, S 8, H AS 10770, I/A 107 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-33
Empresa: HIDROASTUR SA
Presidente
Vicepresidente
- Fundacion Asturiana De La Energia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 115, S 8, H AS 10770, I/A 100 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-33
Empresa: HIDROASTUR SA
Presidente
Vicepresidente
- Fundacion Asturiana De La Energia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 115, S 8, H AS 10770, I/A 99 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-33
Empresa: HIDROASTUR SA
Presidente
- Fundacion Asturiana De La Energia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 115, S 8, H AS 10770, I/A 99 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-33
Empresa: HIDROASTUR SA
Consejero
- Fundacion Asturiana De La Energia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 115, S 8, H AS 10770, I/A 96 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-33
Empresa: HIDROASTUR SA
Presidente
- Fundacion Asturiana De La Energia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 114, S 8, H AS 10770, I/A 94 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-33
Empresa: HIDROASTUR SA
Presidente
Vicepresidente
- Fundacion Asturiana De La Energia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 113, S 8, H AS 10770, I/A 88 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-33
VER MAS ACTOS
Información de FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA
Mostramos los datos de FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos