FUNDACION AMICOS PARA A PROTECCION DE PERSOAS CON
Informe ejecutivo de FUNDACION AMICOS PARA A PROTECCION DE PERSOAS CON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUNDACION AMICOS PARA A PROTECCION DE PERSOAS CON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOMANS E. I . L. SL | Socio Unico | 02/02/2023 | |
SERVINSERTA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | Socio Unico | 09/01/2013 | |
PROPERDIS EMPRESA DE INSERCION LABORAL SL | Socio Unico | 02/12/2010 |
VINCULACIONES DE FUNDACION AMICOS PARA A PROTECCION DE PERSOAS CON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUNDACION AMICOS PARA A PROTECCION DE PERSOAS CON
Empresa: BIOMANS E. I . L. SL
Socio Único
- Fundacion Amicos Para A Proteccion De Persoas Con
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 87, S 8, H SC 52474, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
Empresa: SERVINSERTA E.I.L SL
Socio Único
- Fundacion Amicos Para A Proteccion De Persoas Con
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 104, S 8, H SC 46442, I/A 1 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-15
Socio Único
- Fundacion Amicos Para A Proteccion De Persoas Con
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 111 , F 77, S 8, H SC 45288, I/A 1 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-15
Información de FUNDACION AMICOS PARA A PROTECCION DE PERSOAS CON
Mostramos los datos de FUNDACION AMICOS PARA A PROTECCION DE PERSOAS CON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUNDACION AMICOS PARA A PROTECCION DE PERSOAS CON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos