FUMINORI SATO
Informe ejecutivo de FUMINORI SATO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUMINORI SATO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAKASAGO INTERNATIONAL ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 27/05/2016 |
VINCULACIONES DE FUMINORI SATO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUMINORI SATO
Empresa: TAKASAGO INTERNATIONAL ESPAÑA SL
Consejero
- Fuminori Sato
Presidente
- Fuminori Sato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 138, S 8, H B 7527, I/A 24 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: TAKASAGO INTERNATIONAL ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Fuminori Sato
- Pascal Dalle Molle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 138, S 8, H B 7527, I/A 23 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: TAKASAGO INTERNATIONAL ESPAÑA SL
Consejero
Presidente
- Fuminori Sato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 137, S 8, H B 7527, I/A 22 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-08
Empresa: TAKASAGO INTERNATIONAL ESPAÑA SL
Consejero
- Fuminori Sato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24033 , F 137, S 8, H B 7527, I/A 21 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Información de FUMINORI SATO
Mostramos los datos de FUMINORI SATO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUMINORI SATO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos