FUMANAL VEGA RAMIRO JOSE
Informe ejecutivo de FUMANAL VEGA RAMIRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUMANAL VEGA RAMIRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDURRA GESTION SL | Administrador Unico | 19/03/2024 | |
LANUZA TRES CUATRO SL | Socio Unico | 01/06/2022 | |
LANUZA TRES CUATRO SL | Administrador Unico | 01/06/2022 | |
EDURRA GESTION SL | Socio Unico | 26/06/2014 |
VINCULACIONES DE FUMANAL VEGA RAMIRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUMANAL VEGA RAMIRO JOSE
Empresa: EDURRA GESTION SL
Administrador Unico
- Fumanal Vega Ramiro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 151, S 8, H HU 11861, I/A 2 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-22
Empresa: LANUZA TRES CUATRO SL
Administrador Unico
- Fumanal Vega Ramiro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 214, S 8, H HU 12995, I/A 3 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-22
Empresa: LANUZA TRES CUATRO SL
Administrador Mancomunado
- Fumanal Vega Ramiro Jose
- Garcia Moyano Pilar Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 214, S 8, H HU 12995, I/A 3 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-22
Empresa: LANUZA TRES CUATRO SL
Socio Único
- Fumanal Vega Ramiro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 214, S 8, H HU 12995, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-22
Empresa: LANUZA TRES CUATRO SL
Administrador Mancomunado
- Fumanal Vega Ramiro Jose
- Garcia Moyano Pilar Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 210, S 8, H HU 12995, I/A 1 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-22
Empresa: EDURRA GESTION SL
Socio Único
- Fumanal Vega Ramiro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 148, S 8, H HU 11861, I/A 1 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-22
Información de FUMANAL VEGA RAMIRO JOSE
Mostramos los datos de FUMANAL VEGA RAMIRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUMANAL VEGA RAMIRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos