FULGENZI MASSIMO
Informe ejecutivo de FULGENZI MASSIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FULGENZI MASSIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUK TUK SWEET TOURS SL | Administrador Unico | 21/04/2016 | 19/02/2020 |
EVO FRANCHISING SL | Liquidador | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
EVO FRANCHISING SL | Administrador Unico | 17/03/2014 | 16/01/2017 |
VINCULACIONES DE FULGENZI MASSIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FULGENZI MASSIMO
Empresa: TUK TUK SWEET TOURS SL
Administrador Unico
- Fulgenzi Massimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3437 , F 9, S 8, H TF 57034, I/A 2 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-38
Empresa: EVO FRANCHISING SL
Liquidador
- Fulgenzi Massimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3317 , F 216, S 8, H TF 53311, I/A 3 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Empresa: EVO FRANCHISING SL
Administrador Unico
- Fulgenzi Massimo
Liquidador
- Fulgenzi Massimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3317 , F 216, S 8, H TF 53311, I/A 3 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Empresa: TUK TUK SWEET TOURS SL
Administrador Unico
- Fulgenzi Massimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3437 , F 6, S 8, H TF 57034, I/A 1 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-38
Empresa: EVO FRANCHISING SL
Administrador Unico
- Fulgenzi Massimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3317 , F 214, S 8, H TF 53311, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-38
Información de FULGENZI MASSIMO
Mostramos los datos de FULGENZI MASSIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FULGENZI MASSIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos