FUERTES SIERRA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de FUERTES SIERRA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUERTES SIERRA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVAR VIP SLL | Auditor | 06/03/2020 | |
EUDITA AUDITEBRO SA | Administrador Unico | 04/02/2011 | |
EMPOTRADOS IGOR PAMPLONA SL | Auditor | 20/04/2009 |
VINCULACIONES DE FUERTES SIERRA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUERTES SIERRA JOSE ANTONIO
Empresa: AUDITEBRO AUDITORES SL
Liquidador Unico
- Fuertes Sierra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 159, S 8, H LO 6301, I/A 8 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-26
Empresa: AUDITEBRO AUDITORES SL
Administrador Unico
- Fuertes Sierra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 159, S 8, H LO 6301, I/A 8 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-26
Empresa: NAVAR VIP SLL
Auditor
- Fuertes Sierra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1338 , F 19, S 8, H NA 26628, I/A 13 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-31
Empresa: EUDITA AUDITEBRO SA
Administrador Unico
- Fuertes Sierra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 133, S 8, H LO 274, I/A 15 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-26
Empresa: EUDITA AUDITEBRO SA
Administrador Unico
- Fuertes Sierra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 132, S 8, H LO 274, I/A 13 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-26
Empresa: FUERTES QUEIJA SL
Administrador Unico
- Fuertes Sierra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 107, S 8, H LO 12190, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-26
Empresa: AUDITEBRO SA
Administrador Unico
- Fuertes Sierra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 132, S 8, H LO 274, I/A 9 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-26
Empresa: EMPOTRADOS IGOR PAMPLONA SL
Auditor
- Fuertes Sierra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 60, S 8, H NA013418, I/A00004 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-31
Información de FUERTES SIERRA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de FUERTES SIERRA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUERTES SIERRA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos