FUERTES LLANEZA MARIA
Informe ejecutivo de FUERTES LLANEZA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUERTES LLANEZA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCHE SERVICIOS TECNICOS SL | Representante | 08/03/2023 | |
MIA PIA INVESTMENTS SL | Representante | 11/06/2021 | |
SEMPER CONSULTORES SLP | Soc.Prof. | 14/02/2019 | |
SEMPER CONSULTORES SLP | Administrador Solidario | 14/02/2019 |
VINCULACIONES DE FUERTES LLANEZA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUERTES LLANEZA MARIA
Empresa: ROCHE SERVICIOS TECNICOS SL
Representante
- Fuertes Llaneza Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40888 , F 7, S 8, H M 725360, I/A A (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: LITOFINTER SL
Representante
- Fuertes Llaneza Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31556 , F 158, S 8, H M 18036, I/A B (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: MIA PIA INVESTMENTS SL
Representante
- Fuertes Llaneza Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39821 , F 23, S 8, H M 694234, I/A A (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Empresa: SEMPER CONSULTORES SLP
Administrador Solidario
- Abascal Junquera Vicente
- Fernandez-jardon Fernandez Ignacio
- Fuertes Llaneza Maria
Soc.Prof.
- Abascal Junquera Vicente
- Fernandez-jardon Fernandez Ignacio
- Fuertes Llaneza Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4340 , F 8, S 8, H AS 54808, I/A 1 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-33
Información de FUERTES LLANEZA MARIA
Mostramos los datos de FUERTES LLANEZA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUERTES LLANEZA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos