FUERTES DE VILLAVICENCIO LOMO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de FUERTES DE VILLAVICENCIO LOMO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUERTES DE VILLAVICENCIO LOMO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUERSAL SA | Apoderado | 01/06/2020 | |
FUERSAL SA | Presidente | 16/07/2012 | |
FUERSAL SA | Consejero | 16/07/2012 |
VINCULACIONES DE FUERTES DE VILLAVICENCIO LOMO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUERTES DE VILLAVICENCIO LOMO MARIA LUISA
Empresa: FUERSAL SA
Apoderado
- Fuertes De Villavicencio Lomo Maria Luisa
- Salgado Fuertes De Villavicencio Fernando
- Salgado Fuertes De Villavicencio Jose
- Salgado Fuertes De Villavicencio Miriam
- Salgado Fuertes De Villavicencio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40427 , F 30, S 8, H M 92206, I/A 23 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Empresa: FUERSAL SA
Consejero
- Fuertes De Villavicencio Lomo Maria Luisa
- Salgado Fuertes De Villavicencio Fernando
- Salgado Fuertes De Villavicencio Jose
- Salgado Fuertes De Villavicencio Miriam
- Salgado Fuertes De Villavicencio Vicente
Presidente
- Fuertes De Villavicencio Lomo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635 , F 106, S 8, H M 92206, I/A 22 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-28
Empresa: FUERSAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fuertes De Villavicencio Lomo Maria Luisa
- Salgado Fuertes De Villavicencio Vicente
- Salgado Villegas Vicente
Presidente
- Fuertes De Villavicencio Lomo Maria Luisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635 , F 106, S 8, H M 92206, I/A 21 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Empresa: FUERSAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fuertes De Villavicencio Lomo Maria Luisa
- Salgado Fuertes De Villavicencio Vicente
- Salgado Villegas Vicente
Presidente
- Fuertes De Villavicencio Lomo Maria Luisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635 , F 104, S 8, H M 92206, I/A 19 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-28
Información de FUERTES DE VILLAVICENCIO LOMO MARIA LUISA
Mostramos los datos de FUERTES DE VILLAVICENCIO LOMO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUERTES DE VILLAVICENCIO LOMO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos