FUERTES DE LA VEGA VICTOR
Informe ejecutivo de FUERTES DE LA VEGA VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUERTES DE LA VEGA VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION TOTAL DE OCIO Y RESTAURACION SL | Administrador Unico | 19/05/2010 | 01/07/2014 |
TRAVELER RESTAURANT SL | Administrador Solidario | 22/04/2010 | 16/07/2013 |
VINCULACIONES DE FUERTES DE LA VEGA VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUERTES DE LA VEGA VICTOR
Administrador Unico
- Fuertes De La Vega Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23496 , F 176, S 8, H M 421506, I/A 5 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Empresa: TRAVELER RESTAURANT SL
Administrador Solidario
- Fuertes De La Vega Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 4, S 8, H M 499143, I/A 2 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Administrador Unico
- Fuertes De La Vega Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23496 , F 176, S 8, H M 421506, I/A 3 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-28
Empresa: TRAVELER RESTAURANT SL
Administrador Solidario
- Fuertes De La Vega Victor
- Lapeña Ballester Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 1, S 8, H M 499143, I/A 1 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Información de FUERTES DE LA VEGA VICTOR
Mostramos los datos de FUERTES DE LA VEGA VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUERTES DE LA VEGA VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos