FUENTES SANCHEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de FUENTES SANCHEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUENTES SANCHEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G M PENSIONES FP | Miem.Com.Ctr | 01/06/2022 | |
MULTIFONDO 2000 FP | Miem.Com.Ctr | 01/06/2022 | |
BANCO DE SABADELL SA | Apoderado | 20/05/2022 | |
SABADELL DIGITAL SA | Apoderado | 13/11/2012 |
VINCULACIONES DE FUENTES SANCHEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES SANCHEZ RAFAEL
Empresa: G M PENSIONES FP
Miem.Com.Ctr
- Cenicacelaya Ostolaza Fernando
- Coca Gonzalez Susana
- Cuadrado Albarracin Noelia
- Fuentes Sanchez Rafael
- Garcia Cordoba Maria
- Garcia De Madariaga Ignacio
- Goicoechea Larrabeiti Asis
- Luna Schulz Rodrigo A
- Maiztegui Torres Kepa
- Navarro Parra Mireia
- Perez Berbel Luisa Fernanda
- Prada Alba Pablo
- Sanchez Meoro Rafael
- Soliva Serrano Juan Miguel
- Torres Vicente Carlos
- Vaquero Garcia Nuria
- Villafañe Barranco Oscar
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37718 , F 215, S 8, H M 5931, I/A 44 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: MULTIFONDO 2000 FP
Miem.Com.Ctr
- Cenicacelaya Ostolaza Fernando
- Coca Gonzalez Susana
- Cuadrado Albarracin Noelia
- Fuentes Sanchez Rafael
- Garcia Cordoba Maria
- Garcia De Madariaga Ignacio
- Goicoechea Larrabeiti Asis
- Luna Schulz Rodrigo A
- Maiztegui Torres Kepa
- Navarro Parra Mireia
- Perez Berbel Luisa Fernanda
- Prada Alba Pablo
- Sanchez Meoro Rafael
- Soliva Serrano Juan Miguel
- Torres Vicente Carlos
- Vaquero Garcia Nuria
- Villafañe Barranco Oscar
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37784 , F 185, S 8, H M 673087, I/A 9 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: MULTIFONDO 2000 FP
Auditor
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37784 , F 180, S 8, H M 673087, I/A 8 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: G M PENSIONES FP
Auditor
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37718 , F 210, S 8, H M 5931, I/A 43 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado
- Fuentes Sanchez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4393 , F 79, S 8, H A 156980, I/A 406 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-03
Empresa: BANSABADELL INFORMATION SYSTEMS SA
Apoderado
- Fuentes Sanchez Rafael
- Navarro Parra Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 138, S 8, H B 54313, I/A 52 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Información de FUENTES SANCHEZ RAFAEL
Mostramos los datos de FUENTES SANCHEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES SANCHEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos