FUENTES JERONIMO LAURA
Informe ejecutivo de FUENTES JERONIMO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUENTES JERONIMO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEPSA TRADING SA | Apoderado | 24/04/2017 | |
CEPSA PETRONUBA SA | Apoderado Solidario | 31/10/2016 | |
CEPSA QUIMICA SA | Apoderado | 11/10/2016 | |
CEPSA QUIMICA CHINA SA | Apoderado | 04/10/2016 |
VINCULACIONES DE FUENTES JERONIMO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES JERONIMO LAURA
Empresa: CEPSA TRADING SA
Apoderado
- Badenas Benito Irene
- Fuentes Jeronimo Laura
- Perez Vergara Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34703 , F 175, S 8, H M 550828, I/A 44 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Empresa: CEPSA PETRONUBA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 60, S 8, H H 7428, I/A 52 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-21
Empresa: CEPSA QUIMICA SA
Apoderado
- Badenas Benito Irene
- Fernandez Zincke Ana
- Fuentes Jeronimo Laura
- Garcia-conde Zalba Emma
- Gragera Ydigoras Maria Teresa
- Jimenez Rios Victor Raul
- Monserrat Gomez Arturo
- Muñoz Benguria Begoña
- Navas De La Granja Fernando
- Nuñez Castillo Jose Francisco
- Peche Pascual Del Pobil Paloma
- Perez Vergara Maria Isabel
- Rincon De La Torre Emilio
- Solana Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34707 , F 68, S 8, H M 201632, I/A 150 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Empresa: CEPSA QUIMICA CHINA SA
Apoderado
- Badenas Benito Irene
- Fuentes Jeronimo Laura
- Muñoz Benguria Begoña
- Perez Vergara Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32283 , F 92, S 8, H M 518744, I/A 24 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Información de FUENTES JERONIMO LAURA
Mostramos los datos de FUENTES JERONIMO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES JERONIMO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos