FUENTES GARCIA REYES
Informe ejecutivo de FUENTES GARCIA REYES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUENTES GARCIA REYES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA TECNICA ASAGRO SL | Apoderado | 04/02/2010 |
VINCULACIONES DE FUENTES GARCIA REYES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES GARCIA REYES
Empresa: CASTILLA AGRARIA SL
Administrador Unico
- Fuentes Garcia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 56, S 8, H CO 13469, I/A 8 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-14
Empresa: CASTILLA AGRARIA SL
Administrador Unico
- Fuentes Garcia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 56, S 8, H CO 13469, I/A 7 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-14
Empresa: CONSULTORIA TECNICA ASAGRO SL
Apoderado
- Fuentes Garcia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 33, S 8, H CO 11138, I/A 8 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-14
Empresa: CONSULTORIA TECNICA ASAGRO SL
Administrador Unico
- Fuentes Garcia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 33, S 8, H CO 11138, I/A 6 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-14
Empresa: CASTILLA AGRARIA SL
Administrador Unico
- Fuentes Garcia Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 55, S 8, H CO 13469, I/A 5 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-14
Información de FUENTES GARCIA REYES
Mostramos los datos de FUENTES GARCIA REYES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES GARCIA REYES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos