FUENTES GARCIA ANDRES
Informe ejecutivo de FUENTES GARCIA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FUENTES GARCIA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUCANDO TIC AND LEARNING SL | Administrador Unico | 08/10/2015 | |
ACTING TOGETHER SL | Administrador Unico | 31/05/2012 |
VINCULACIONES DE FUENTES GARCIA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES GARCIA ANDRES
Empresa: EDUCANDO TIC AND LEARNING SL
Administrador Unico
- Fuentes Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33903 , F 65, S 8, H M 610078, I/A 1 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Empresa: GET2LOC ANYWHERE SL
Administrador Unico
- Fuentes Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28825 , F 219, S 8, H M 519014, I/A 3 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28
Empresa: GET2LOC ANYWHERE SL
Administrador Unico
- Fuentes Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28825 , F 219, S 8, H M 519014, I/A 2 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-28
Empresa: ACTING TOGETHER SL
Administrador Unico
- Fuentes Garcia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28186 , F 47, S 8, H M 507716, I/A 2 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Información de FUENTES GARCIA ANDRES
Mostramos los datos de FUENTES GARCIA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES GARCIA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos