FUENTES ESPUCHE JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de FUENTES ESPUCHE JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUENTES ESPUCHE JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SURESTE DE CARGAS SL | Apoderado | 28/08/2017 | |
GRANISURESTE SL | Socio Unico | 31/01/2014 | |
GRANISURESTE SL | Administrador Unico | 31/01/2014 |
VINCULACIONES DE FUENTES ESPUCHE JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES ESPUCHE JOSE MANUEL
Empresa: SURESTE DE CARGAS SL
Apoderado
- Fuentes Espuche Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 170, S 8, H A 60963, I/A 11 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-03
Empresa: GRANISURESTE SL
Administrador Unico
- Fuentes Espuche Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3749 , F 17, S 8, H A 138413, I/A 1 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-03
Empresa: GRANISURESTE SL
Socio Único
- Fuentes Espuche Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3749 , F 17, S 8, H A 138413, I/A 1 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-03
Empresa: SURESTE DE CARGAS SL
Administrador Unico
- Fuentes Espuche Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 170, S 8, H A 60963, I/A 7 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-03
Información de FUENTES ESPUCHE JOSE MANUEL
Mostramos los datos de FUENTES ESPUCHE JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES ESPUCHE JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos