FUENTES CORTES ISMAEL
Informe ejecutivo de FUENTES CORTES ISMAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUENTES CORTES ISMAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCIO ESPAÑOL DE ESTUDIOS SUPERIORES SL | Administrador Solidario | 02/02/2011 | 28/09/2017 |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR SL | Administrador Solidario | 09/01/2012 | 14/09/2017 |
VINCULACIONES DE FUENTES CORTES ISMAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES CORTES ISMAEL
Administrador Solidario
- Fuentes Cortes Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856, L 683, F 214, S 8, H CC 11970, I/A 2 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-10
Empresa: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Fuentes Cortes Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9414, L 6696, F 156, S 8, H V 146656, I/A 2 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-46
Empresa: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Fuentes Cortes Ismael
- Gutierrez Y Rodriguez Efrain
- Novo Sañudo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9414, L 6696, F 154, S 8, H V 146656, I/A 1 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-46
Administrador Solidario
- Fuentes Cortes Ismael
- Novo Sañudo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856, L 683, F 203, S 8, H CC 11970, I/A 1 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-10
Información de FUENTES CORTES ISMAEL
Mostramos los datos de FUENTES CORTES ISMAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES CORTES ISMAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos