FUENTES AZPITARTE ITZIAR
Informe ejecutivo de FUENTES AZPITARTE ITZIAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUENTES AZPITARTE ITZIAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COOL MARBELOUS SL | Administrador Solidario | 15/05/2023 | |
DREAM BIGGER STUDIO SL | Administrador Mancomunado | 02/11/2021 | |
FUENFERX SL | Administrador Solidario | 19/06/2019 | |
GITANE MEDIA SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2018 |
VINCULACIONES DE FUENTES AZPITARTE ITZIAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES AZPITARTE ITZIAR
Empresa: COOL MARBELOUS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Martinez Juan Manuel
- Fuentes Azpitarte Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478, L 4385, F 49, S 8, H MA132110, I/A 4 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-29
Empresa: COOL MARBELOUS SL
Administrador Unico
- Fuentes Azpitarte Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478, L 4385, F 49, S 8, H MA132110, I/A 4 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-29
Empresa: DREAM BIGGER STUDIO SL
Administrador Mancomunado
- Arias Serrano Sofia
- Fuentes Azpitarte Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885, L 4792, F 6, S 8, H MA153023, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-29
Empresa: DREAM BIGGER STUDIO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Martinez Juan Manuel
- Fuentes Azpitarte Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885, L 4792, F 6, S 8, H MA153023, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-29
Empresa: DREAM BIGGER STUDIO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Martinez Juan Manuel
- Fuentes Azpitarte Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885, L 4792, F 6, S 8, H MA153023, I/A 1 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-29
Empresa: FUENFERX SL
Administrador Solidario
- Fernandez Martinez Juan Manuel
- Fuentes Azpitarte Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849, L 4756, F 205, S 8, H MA151344, I/A 1 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-29
Empresa: GITANE MEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Arias Serrano Sofia
- Fernandez Martinez Juan Manuel
- Fuentes Azpitarte Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726, L 4633, F 107, S 8, H MA144898, I/A 1 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-29
Empresa: COOL MARBELOUS SL
Administrador Unico
- Fuentes Azpitarte Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478, L 4385, F 47, S 8, H MA132110, I/A 1 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-29
Información de FUENTES AZPITARTE ITZIAR
Mostramos los datos de FUENTES AZPITARTE ITZIAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES AZPITARTE ITZIAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos