FUENMAYOR VILLALOBOS ALEJANDRA CAROLINA
Informe ejecutivo de FUENMAYOR VILLALOBOS ALEJANDRA CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FUENMAYOR VILLALOBOS ALEJANDRA CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RHI REFRACTORIES IBERICA SL | Apoderado Solidario | 22/02/2021 | |
RHI REFRACTORIES IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 22/02/2021 |
VINCULACIONES DE FUENMAYOR VILLALOBOS ALEJANDRA CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENMAYOR VILLALOBOS ALEJANDRA CAROLINA
Empresa: RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Cano Jimenez Miguel Angel
- Cano Jimenez Miguel Angel
- Cano Perona Diego Manuel
- Fuenmayor Villalobos Alejandra Carolina
- Henriques Da Silva Dulio Valdemar
- Jakowiak Thomas
- Jakowiak Thomas
- Pino Muel Luis Enrique
Apoderado Solidario
- Cano Jimenez Miguel Angel
- Cano Jimenez Miguel Angel
- Cano Jimenez Miguel Angel
- Cano Perona Diego Manuel
- Fuenmayor Villalobos Alejandra Carolina
- Henriques Da Silva Dulio Valdemar
- Jakowiak Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 172, S 8, H AS 6392, I/A 98 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-33
Empresa: RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Bruck Barbara
- De La Vega Alonso Lara
- Eresheim Bernd
- Fuenmayor Villalobos Alejandra Carolina
- Henriques Da Silva Dulio Valdemar
- Perez Garcia De La Mata Gabriel
Apoderado Solidario
- Bruck Barbara
- De La Vega Alonso Lara
- Eresheim Bernd
- Fuenmayor Villalobos Alejandra Carolina
- Henriques Da Silva Dulio Valdemar
- Perez Garcia De La Mata Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 168, S 8, H AS 6392, I/A 94 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Braso Andilla Alba
- Bruck Barbara
- De La Vega Alonso Lara
- Diego Lafuente Jose Miguel
- Fuenmayor Villalobos Alejandra Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 38, S 8, H AS 49553, I/A 39 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Braso Andilla Alba
- Bruck Barbara
- De La Vega Alonso Lara
- Diego Lafuente Jose Miguel
- Eresheim Bernd
- Fernandez Acevedo Lucia
- Fuenmayor Villalobos Alejandra Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 38, S 8, H AS 49553, I/A 38 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-33
Empresa: RHI REFRACTORIES IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Bruck Barbara
- De La Vega Alonso Lara
- Diaz Fernandez Jose Antonio
- Eresheim Bernd
- Fernandez Acevedo Lucia
- Fuenmayor Villalobos Alejandra Carolina
- Perez Garcia De La Mata Gabriel
Apoderado Solidario
- Bruck Barbara
- De La Vega Alonso Lara
- Diaz Fernandez Jose Antonio
- Eresheim Bernd
- Fernandez Acevedo Lucia
- Fuenmayor Villalobos Alejandra Carolina
- Perez Garcia De La Mata Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 91, S 8, H AS 20880, I/A 42 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-33
Empresa: RHI UNITED OFFICES EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Braso Andilla Alba
- Bruck Barbara
- De La Vega Alonso Lara
- Diego Lafuente Jose Miguel
- Eresheim Bernd
- Fernandez Acevedo Lucia
- Fuenmayor Villalobos Alejandra Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 37, S 8, H AS 49553, I/A 36 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-33
Información de FUENMAYOR VILLALOBOS ALEJANDRA CAROLINA
Mostramos los datos de FUENMAYOR VILLALOBOS ALEJANDRA CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENMAYOR VILLALOBOS ALEJANDRA CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos