FRUTOS MARTINEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de FRUTOS MARTINEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRUTOS MARTINEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUPA CONCEPT SL | Administrador Solidario | 15/12/2020 | |
RUBICIA INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 25/04/2019 | |
CAREK SUN AND BEAUTY SL | Administrador Unico | 28/03/2017 | |
ALDEAQUEMADA RESTAURACION SL | Apoderado | 20/02/2014 |
VINCULACIONES DE FRUTOS MARTINEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRUTOS MARTINEZ PATRICIA
Empresa: NUPA CONCEPT SL
Administrador Solidario
- Frutos Martinez Patricia
- Vicente Martinez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41257 , F 31, S 8, H M 731329, I/A 1 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Empresa: ALDEAQUEMADA RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Frutos Martinez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23564 , F 129, S 8, H M 422857, I/A 10 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: RUBICIA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Frutos Martinez Patricia
- Frutos Martinez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39105 , F 40, S 8, H M 694785, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Empresa: CAREK SUN AND BEAUTY SL
Administrador Unico
- Frutos Martinez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35808 , F 20, S 8, H M 643400, I/A 1 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: ALDEAQUEMADA RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Frutos Martinez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23564 , F 128, S 8, H M 422857, I/A 8 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-28
Empresa: ALDEAQUEMADA RESTAURACION SL
Apoderado
- Frutos Martinez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23564 , F 127, S 8, H M 422857, I/A 7 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: CARPA MOTOR SL
Liquidador
- Frutos Martinez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27681 , F 45, S 8, H M 498848, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Empresa: CARPA MOTOR SL
Administrador Unico
- Frutos Martinez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27681 , F 45, S 8, H M 498848, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Empresa: CARPA MOTOR SL
Administrador Unico
- Frutos Martinez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27681 , F 43, S 8, H M 498848, I/A 1 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-28
Información de FRUTOS MARTINEZ PATRICIA
Mostramos los datos de FRUTOS MARTINEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRUTOS MARTINEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos