FRUTOS FERNANDEZ JORGE
Informe ejecutivo de FRUTOS FERNANDEZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FRUTOS FERNANDEZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUASERVHEALTH SL | Socio Unico | 20/03/2023 | |
QUASERVHEALTH SL | Administrador Unico | 20/03/2023 | |
COVARTY SOLUTIONS SA | Consejero | 25/05/2017 |
VINCULACIONES DE FRUTOS FERNANDEZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRUTOS FERNANDEZ JORGE
Empresa: QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Frutos Fernandez Jorge
- Tallada Frotte Gabriel Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 395977, I/A 7 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: GINPHARMA GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Frutos Fernandez Jorge
- Tallada Frotte Gabriel Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 629068, I/A 4 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Liquidador Solidario
- Frutos Fernandez Jorge
- Tallada Frotte Gabriel Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16577 , F 75, S 8, H M 282510, I/A 9 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
Administrador Solidario
- Frutos Fernandez Jorge
- Tallada Frotte Gabriel Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16577 , F 75, S 8, H M 282510, I/A 9 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
Empresa: JOLUCARNA SL
Administrador Unico
- Frutos Fernandez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44891 , F 117, S 8, H M 790329, I/A 1 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: JOLUCARNA SL
Socio Único
- Frutos Fernandez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44891 , F 117, S 8, H M 790329, I/A 1 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: GINPHARMA GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Frutos Fernandez Jorge
- Tallada Frotte Gabriel Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34976 , F 126, S 8, H M 629068, I/A 2 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: GINPHARMA GLOBAL SL
Consejero
- Frutos Fernandez Jorge
- PHARMA INNTEGRA SOLUTIONS SL
- Tallada Frotte Gabriel Pierre
Presidente
- Frutos Fernandez Jorge
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34976 , F 126, S 8, H M 629068, I/A 2 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: COVARTY SOLUTIONS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35820 , F 163, S 8, H M 643624, I/A 2 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Empresa: AUDINNOVA GLOBAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carazo Fornieles Jose Alberto
- Del Castillo Saiz Almudena
- Frutos Fernandez Jorge
- Navarro Lima Angel
- Tallada Frotte Gabriel Pierre
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35765 , F 86, S 8, H M 642705, I/A 4 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-28
VER MAS ACTOS
Información de FRUTOS FERNANDEZ JORGE
Mostramos los datos de FRUTOS FERNANDEZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRUTOS FERNANDEZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos