FRUTOS ESTRUGA ANTONI
Informe ejecutivo de FRUTOS ESTRUGA ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRUTOS ESTRUGA ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESTINATION SERVICES SPAIN SL | Consejero | 15/03/2018 | 15/01/2019 |
HOTELBEDS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 13/12/2013 | 26/07/2017 |
VINCULACIONES DE FRUTOS ESTRUGA ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRUTOS ESTRUGA ANTONI
Empresa: DESTINATION SERVICES SPAIN SL
Consejero
- Cerdo Munar Jorge
- Frutos Estruga Antoni
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45878 , F 143, S 8, H B 362824, I/A 98 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Empresa: DESTINATION SERVICES SPAIN SL
Consejero
- Frutos Estruga Antoni
- Garcia Tenorio Del Cerro Andres
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45878 , F 141, S 8, H B 362824, I/A 92 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-08
Empresa: HOTELBEDS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 184, S 8, H PM 38224, I/A 78 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-07
Empresa: HOTELBEDS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Frutos Estruga Antoni
- Piqueras Andres Olga
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 151, S 8, H PM 38224, I/A 64 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-07
Información de FRUTOS ESTRUGA ANTONI
Mostramos los datos de FRUTOS ESTRUGA ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRUTOS ESTRUGA ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos