FRUTOS BAUTISTA MARIA AGUSTINA
Informe ejecutivo de FRUTOS BAUTISTA MARIA AGUSTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRUTOS BAUTISTA MARIA AGUSTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL | Liquidador Solidario | 20/06/2014 | 20/06/2014 |
GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL | Vicepresidente | 09/09/2011 | 20/06/2014 |
GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL | Consejero | 09/09/2011 | 20/06/2014 |
GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL | Consejero Delegado | 10/03/2010 | 09/09/2011 |
GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL | Vicepresidente | 26/01/2010 | 09/09/2011 |
GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL | Consejero | 26/01/2010 | 09/09/2011 |
EDIFICIOS MARSAN SL | Administrador Mancomunado | 28/09/2010 | 24/02/2011 |
VINCULACIONES DE FRUTOS BAUTISTA MARIA AGUSTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRUTOS BAUTISTA MARIA AGUSTINA
Empresa: GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL
Liquidador Solidario
- Frutos Bautista Maria Agustina
- Robles Ramos Manuel Angel
- Robles Ramos Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 22, S 8, H VA 22851, I/A 5 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-47
Empresa: GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL
Consejero
- Frutos Bautista Maria Agustina
- Garcia Gimeno Maria Tisbe
- Robles Ramos Manuel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Frutos Bautista Maria Agustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 22, S 8, H VA 22851, I/A 5 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-47
Empresa: GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL
Consejero
- Frutos Bautista Maria Agustina
- Garcia Gimeno Maria Tisbe
- Robles Ramos Manuel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Frutos Bautista Maria Agustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 21, S 8, H VA 22851, I/A 4 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-47
Empresa: GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL
Consejero Delegado
- Frutos Bautista Maria Agustina
Consejero
- Frutos Bautista Maria Agustina
- Robles Ramos Manuel Angel
- Robles Ramos Roberto
Presidente
Vicepresidente
- Frutos Bautista Maria Agustina
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 21, S 8, H VA 22851, I/A 4 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-47
Empresa: EDIFICIOS MARSAN SL
Administrador Mancomunado
- Frutos Bautista Maria Agustina
- Oliver Cornacchia Alvaro
- Robles Ramos Manuel Angel
- Rodriguez San Gregorio Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18473 , F 161, S 8, H M 320834, I/A 6 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: EDIFICIOS MARSAN SL
Administrador Mancomunado
- Frutos Bautista Maria Agustina
- Oliver Cornacchia Alvaro
- Robles Ramos Manuel Angel
- Rodriguez San Gregorio Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18473 , F 160, S 8, H M 320834, I/A 4 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Empresa: EDIFICIOS MARSAN SL
Administrador Mancomunado
- Frutos Bautista Maria Agustina
- Robles Ramos Manuel Angel
- Rodriguez San Gregorio Marcial
- Velasco Prieto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18473 , F 160, S 8, H M 320834, I/A 4 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Empresa: GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL
Consejero Delegado
- Frutos Bautista Maria Agustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 73, S 8, H VA 22851, I/A 2 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-47
Empresa: GLOBAL INGENIERIA CIVIL SL
Consejero
- Frutos Bautista Maria Agustina
- Robles Ramos Manuel Angel
- Robles Ramos Roberto
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Frutos Bautista Maria Agustina
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 71, S 8, H VA 22851, I/A 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-47
Información de FRUTOS BAUTISTA MARIA AGUSTINA
Mostramos los datos de FRUTOS BAUTISTA MARIA AGUSTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRUTOS BAUTISTA MARIA AGUSTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos