FRIGOLA VENTURA IRINA
Informe ejecutivo de FRIGOLA VENTURA IRINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRIGOLA VENTURA IRINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELIMS DIGITAL DENTALCARE SL | Apoderado Solidario | 12/07/2023 |
VINCULACIONES DE FRIGOLA VENTURA IRINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRIGOLA VENTURA IRINA
Empresa: ELIMS DIGITAL DENTALCARE SL
Apoderado Solidario
- Frigola Ventura Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 106, S 8, H B 559026, I/A 13 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-08
Empresa: BARD DE ESPAÑA SA
Apoderado
- Frigola Ventura Irina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43120 , F 196, S 8, H B 24684, I/A 111 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Empresa: BARD DE ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41615 , F 32, S 8, H B 24684, I/A 100 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Empresa: BARD DE ESPAÑA SA
Apoderado
- Frigola Ventura Irina
- Gonzalez Padilla Jose Luis
- Tremosa Balcells Xavier Ambros
- Vincent Gardes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41615 , F 31, S 8, H B 24684, I/A 98 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-08
Información de FRIGOLA VENTURA IRINA
Mostramos los datos de FRIGOLA VENTURA IRINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRIGOLA VENTURA IRINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos