FRIEDHELM LOH
Informe ejecutivo de FRIEDHELM LOH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRIEDHELM LOH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RITTAL SA | Presidente | 17/11/2009 | 08/05/2012 |
RITTAL SA | Consejero | 17/11/2009 | 08/05/2012 |
RITTAL SA | Consejero Delegado | 02/02/2011 | 08/05/2012 |
WURZ ENERGY SA | Presidente | 31/03/2011 | |
WURZ ENERGY SA | Consejero | 31/03/2011 |
VINCULACIONES DE FRIEDHELM LOH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRIEDHELM LOH
Empresa: RITTAL DISPREL SA
Consejero Delegado
- Friedhelm Loh
Consejero
- Bernd Eckel
- Friedemann Walter Hensgen
- Friedhelm Loh
Presidente
- Friedhelm Loh
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 209, S 8, H B 14987, I/A 48 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
Empresa: WURZ ENERGY SA
Consejero
- Friedhelm Loh
- Gasca Santañes Manuel
- Theodor Josef Beisch
Presidente
- Friedhelm Loh
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39380 , F 148, S 8, H B 343306, I/A 8 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-08
Empresa: RITTAL DISPREL SA
Consejero Delegado
- Friedhelm Loh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 206, S 8, H B 14987, I/A 43 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Empresa: RITTAL DISPREL SA
Consejero
- Bernd Eckel
- Friedemann Walter Hensgen
- Friedhelm Loh
Presidente
- Friedhelm Loh
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 205, S 8, H B 14987, I/A 40 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08
Información de FRIEDHELM LOH
Mostramos los datos de FRIEDHELM LOH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRIEDHELM LOH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos