FRICK MICHAEL KARL
Informe ejecutivo de FRICK MICHAEL KARL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRICK MICHAEL KARL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAHLE HOLDING ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 22/04/2016 | 21/11/2022 |
MAHLE BEHR SPAIN SA | Consejero | 04/06/2012 | 24/01/2014 |
VINCULACIONES DE FRICK MICHAEL KARL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRICK MICHAEL KARL
Empresa: MAHLE HOLDING ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Frick Michael Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267 , F 224, S 8, H T 45918, I/A 23 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-43
Empresa: MAHLE HOLDING ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Frick Michael Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 123, S 8, H T 45918, I/A 7 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-43
Empresa: MAHLE BEHR SPAIN SA
Consejero
- Frick Michael Karl
- Schmiederer Klemens Bernhard
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 193, S 8, H T 42593, I/A 15 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-43
Empresa: FRAPE BEHR SA
Consejero
- Frick Michael Karl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 187, S 8, H T 42593, I/A 6 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-43
Información de FRICK MICHAEL KARL
Mostramos los datos de FRICK MICHAEL KARL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRICK MICHAEL KARL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos