FRIAS RIVERA RAQUEL MARIA
Informe ejecutivo de FRIAS RIVERA RAQUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRIAS RIVERA RAQUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE S.M.E. SA | Consejero | 06/06/2012 | 19/08/2016 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA SA | Consejero | 27/06/2011 | 15/06/2012 |
VINCULACIONES DE FRIAS RIVERA RAQUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRIAS RIVERA RAQUEL MARIA
Consejero
- Frias Rivera Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30756 , F 15, S 8, H M 394008, I/A 74 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Empresa: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 219, S 8, H Z 21556, I/A 82 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-50
Consejero
- Frias Rivera Raquel Maria
- Yraola Burgos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 54, S 8, H M 394008, I/A 46 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Empresa: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO SA
Consejero
- Frias Rivera Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 217, S 8, H Z 21556, I/A 74 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-50
Información de FRIAS RIVERA RAQUEL MARIA
Mostramos los datos de FRIAS RIVERA RAQUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRIAS RIVERA RAQUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos