FRENICHE JURADO RICARDO
Informe ejecutivo de FRENICHE JURADO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRENICHE JURADO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREAMOS ESPACIOS PARA VIVIR Y TRABAJAR SL | Administrador Solidario | 09/01/2019 | |
DARDO PATRIMONIAL SL | Socio Unico | 21/01/2016 |
VINCULACIONES DE FRENICHE JURADO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRENICHE JURADO RICARDO
Administrador Solidario
- Freniche Jurado Ricardo
- Luque Rodriguez Maria Violeta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 128, S 8, H MA103672, I/A 4 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-29
Empresa: ESPARI PATRIMONIAL SL
Socio Único
- Freniche Jurado Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650, L 1563, F 192, S 8, H MA 45074, I/A 6 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-29
Empresa: GALA APLICACIONES SL
Liquidador
- Freniche Jurado Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667, L 1580, F 181, S 8, H MA 45526, I/A 5 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-29
Empresa: GALA APLICACIONES SL
Administrador Unico
- Freniche Jurado Ricardo
Socio único
- Freniche Jurado Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667, L 1580, F 181, S 8, H MA 45526, I/A 5 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-29
Información de FRENICHE JURADO RICARDO
Mostramos los datos de FRENICHE JURADO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRENICHE JURADO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos