FREIRE MACIAS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de FREIRE MACIAS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FREIRE MACIAS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAGNOSTIC IMAGING INSTITUTE SL | Apoderado | 26/10/2011 | 10/12/2018 |
GADESGAMMA SL | Liquidador Solidario | 15/11/2012 | 15/11/2012 |
GADESGAMMA SL | Administrador Solidario | 15/11/2012 | |
DIAGNOSTIC IMAGING INSTITUTE SL | Administrador Mancomunado | 19/10/2011 | 27/09/2012 |
VINCULACIONES DE FREIRE MACIAS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREIRE MACIAS JOSE MARIA
Empresa: DIAGNOSTIC IMAGING INSTITUTE SL
Apoderado
- Belderrain Delgado Antonio Ramon
- Freire Macias Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5433 , F 48, S 8, H SE 91108, I/A 6 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-41
Empresa: GADESGAMMA SL
Liquidador Solidario
- Escobar Jimenez Luis
- Freire Macias Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 51, S 8, H CA 31685, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-11
Empresa: GADESGAMMA SL
Administrador Solidario
- Escobar Jimenez Luis
- Freire Macias Jose Maria
Liquidador Solidario
- Escobar Jimenez Luis
- Freire Macias Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 51, S 8, H CA 31685, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-11
Empresa: DIAGNOSTIC IMAGING INSTITUTE SL
Administrador Mancomunado
- Freire Macias Jose Maria
- Perez Rodriguez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5433 , F 46, S 8, H SE 91108, I/A 4 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-41
Empresa: DIAGNOSTIC IMAGING INSTITUTE SL
Apoderado
- Freire Macias Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5433 , F 45, S 8, H SE 91108, I/A 3 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-41
Empresa: DIAGNOSTIC IMAGING INSTITUTE SL
Administrador Mancomunado
- Freire Macias Jose Maria
- Perez Rodriguez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5433 , F 43, S 8, H SE 91108, I/A 1 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
Información de FREIRE MACIAS JOSE MARIA
Mostramos los datos de FREIRE MACIAS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREIRE MACIAS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos