FREIRE FERRO MANUEL
Informe ejecutivo de FREIRE FERRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FREIRE FERRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLCHON DURMET SL | Socio Unico | 29/04/2021 | |
COLCHON DURMET SL | Administrador Unico | 20/11/2020 | |
SOMIERES DEL NOROESTE SL | Administrador Unico | 16/06/2017 | |
PROMOCIONES SANT-YAGO NOROESTE SL | Administrador Unico | 16/06/2017 | |
LUMATI MARKETING SL | Administrador Suplente | 08/05/2009 |
VINCULACIONES DE FREIRE FERRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREIRE FERRO MANUEL
Empresa: COLCHON DURMET SL
Socio Único
- Freire Ferro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 63, S 8, H C 44652, I/A 7 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-15
Empresa: NORSUR DESCANSO SL
Administrador Unico
- Freire Ferro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6987 , F 24, S 8, H SE128759, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-41
Empresa: COLCHON DURMET SL
Administrador Unico
- Freire Ferro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 63, S 8, H C 44652, I/A 6 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-15
Empresa: NORSUR DESCANSO SL
Administrador Unico
- Freire Ferro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316, L 4316, F 135, S 8, H PO 66573, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-36
Empresa: NORSUR DESCANSO SL
Socio Único
- Freire Ferro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316, L 4316, F 135, S 8, H PO 66573, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-36
Empresa: PROMOCIONES SANT-YAGO NOROESTE SL
Administrador Unico
- Freire Ferro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199, L 4199, F 160, S 8, H PO 62130, I/A 1 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-36
Empresa: SOMIERES DEL NOROESTE SL
Administrador Unico
- Freire Ferro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199, L 4199, F 155, S 8, H PO 62129, I/A 1 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-36
Empresa: LUMATI MARKETING SL
Administrador Solidario
- Asensio Barrio Victoriano
- Freire Ferro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 67, S 8, H LU 13233, I/A 2 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-27
Empresa: LUMATI MARKETING SL
Administrador Suplente
- Asensio Barrio Victoriano
- Freire Ferro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 66, S 8, H LU 13233, I/A 1 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-27
Información de FREIRE FERRO MANUEL
Mostramos los datos de FREIRE FERRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREIRE FERRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos