FREIRE ARIAS JOSE
Informe ejecutivo de FREIRE ARIAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 9
VINCULACIONES DE FREIRE ARIAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREIRE ARIAS JOSE
Empresa: NAVIERA DE GALICIA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3138 , F 29, S 8, H C 5553, I/A 27 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-15
Empresa: LA PETROLIFERA DE CASTILLA SL
Apoderado
- Freire Arias Jose
- Piñeiro Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31527 , F 104, S 8, H M 567409, I/A 5 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-28
Empresa: NAVIERA F TAPIAS GALICIA SL
Consejero
- Freire Arias Jose
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 6, S 8, H C 46966, I/A 14 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-15
Empresa: LOGIGAS SA
Apoderado
- Freire Arias Jose
- Martinez De Vera Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 32, S 8, H BI 53914, I/A 12 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-48
Empresa: LOGIGAS SA
Consejero
- Freire Arias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018 , F 32, S 8, H BI 53914, I/A 12 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-48
Empresa: LA PETROLIFERA TRANSPORTES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Freire Arias Jose
Apoderado Solidario
- Fernandez Tapias Riva Iñigo
- Fernandez Tapias Rivas Fernando
- Freire Arias Jose
Apoderado
- Freire Arias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29717 , F 86, S 8, H M 39885, I/A 100 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: LA PETROLIFERA TRANSPORTES SA
Consejero
- Freire Arias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29717 , F 86, S 8, H M 39885, I/A 100 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Tapias Riva Iñigo
- Freire Arias Jose
Apoderado
- Freire Arias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19692 , F 200, S 8, H M 346453, I/A 21 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Empresa: NAVIERA F TAPIAS GALICIA SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez-tapias Garcia-courel Juan Carlos
- Freire Arias Jose
- Mayo Rebollo Amando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 25, S 8, H C 46966, I/A 12 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-15
Empresa: NAVIERA F TAPIAS GALICIA SL
Vicepresidente
- Freire Arias Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 25, S 8, H C 46966, I/A 12 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-15
VER MAS ACTOS
Información de FREIRE ARIAS JOSE
Mostramos los datos de FREIRE ARIAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREIRE ARIAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos