FREDERIQUE BOROWIEC
Informe ejecutivo de FREDERIQUE BOROWIEC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FREDERIQUE BOROWIEC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFORA SA | Consejero | 20/03/2015 | 03/10/2017 |
BIOANALYSIS LABSYSTEMS SA | Consejero | 03/03/2015 | 08/06/2017 |
VINCULACIONES DE FREDERIQUE BOROWIEC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREDERIQUE BOROWIEC
Empresa: AFORA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Frederique Borowiec
- Petrus Thomas Adriaus Van Der Zande
- Pierre Francois Block
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43513 , F 117, S 8, H B 84435, I/A 145 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-08
Empresa: BIOANALYSIS LABSYSTEMS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Frederique Borowiec
- Minguito Borrallo Jose Luis
- Petrus Thomas Adrianus Van Der Zande
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43884 , F 103, S 8, H B 6470, I/A 32 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Empresa: AFORA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Frederique Borowiec
- Petrus Thomas Adriaus Van Der Zande
- Pierre Francois Block
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43513 , F 116, S 8, H B 84435, I/A 143 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-08
Empresa: BIOANALYSIS LABSYSTEMS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Frederique Borowiec
- Minguito Borrallo Jose Luis
- Petrus Thomas Adrianus Van Der Zande
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43884 , F 101, S 8, H B 6470, I/A 30 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-08
Información de FREDERIQUE BOROWIEC
Mostramos los datos de FREDERIQUE BOROWIEC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREDERIQUE BOROWIEC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos