FREBERTO FALCIONI
Informe ejecutivo de FREBERTO FALCIONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FREBERTO FALCIONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS DE INGENIERIA DE ENVASES SL | Administrador Unico | 28/05/2019 | 21/12/2020 |
TECNICAS DE INGENIERIA DE ENVASES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/08/2017 | 21/12/2020 |
TECNICAS DE INGENIERIA DE ENVASES SL | Presidente | 28/07/2017 | 28/05/2019 |
TECNICAS DE INGENIERIA DE ENVASES SL | Consejero | 28/07/2017 | 28/05/2019 |
VINCULACIONES DE FREBERTO FALCIONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREBERTO FALCIONI
Empresa: TECNICAS DE INGENIERIA DE ENVASES SL
Administrador Unico
- Freberto Falcioni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39484 , F 21, S 8, H B 347500, I/A 12 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-08
Empresa: TECNICAS DE INGENIERIA DE ENVASES SL
Consejero
- Freberto Falcioni
- Klaus Kraemer
- March Parra Raul
- Maurizio Bertolotti
Presidente
- Freberto Falcioni
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39484 , F 21, S 8, H B 347500, I/A 12 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-08
Empresa: TECNICAS DE INGENIERIA DE ENVASES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Freberto Falcioni
- Klaus Kraemer
- March Parra Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39484 , F 16, S 8, H B 347500, I/A 6 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Empresa: TECNICAS DE INGENIERIA DE ENVASES SL
Consejero
- Freberto Falcioni
- Klaus Kraemer
- March Parra Raul
- Maurizio Bertolotti
Presidente
- Freberto Falcioni
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39484 , F 16, S 8, H B 347500, I/A 5 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-08
Información de FREBERTO FALCIONI
Mostramos los datos de FREBERTO FALCIONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREBERTO FALCIONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos