FRAU JAUME MAGDALENA
Informe ejecutivo de FRAU JAUME MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRAU JAUME MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION FAMILIAR INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 20/10/2009 |
VINCULACIONES DE FRAU JAUME MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAU JAUME MAGDALENA
Empresa: RECICLAJES SON OMS SL
Apoderado
- Frau Jaume Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 10, S 8, H PM 68738, I/A 8 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-07
Empresa: RECICLAJES SON OMS SL
Apoderado
- Frau Jaume Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 9, S 8, H PM 68738, I/A 5 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-07
Empresa: CONSTRUCCIONES DAMOZA SL
Administrador Unico
- Frau Jaume Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 91, S 8, H PM 22187, I/A 4 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-07
Empresa: RECICLAJES SON OMS SL
Apoderado Solidario
- Frau Jaume Magdalena
- Lopez Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 8, S 8, H PM 68738, I/A 3 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-07
Empresa: RECICLAJES SON OMS SL
Apoderado Solidario
- Frau Jaume Magdalena
- Lopez Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 7, S 8, H PM 68738, I/A 2 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-07
Empresa: UNION FAMILIAR INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Frau Jaume Magdalena
- Lopez Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 156, S 8, H PM 61545, I/A 3 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-07
Información de FRAU JAUME MAGDALENA
Mostramos los datos de FRAU JAUME MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAU JAUME MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos